Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Martin Schaffner
Spalentorweg 9
4051 Basel
Informazioni su neue stiftung musik und kind in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.1980
Cancellazione dal registro delle imprese
30.11.2023
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.001.254-3
IDI/IVA
CHE-103.988.289
Ramo economico
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung, Betreuung und Förderung einer Kindermusikschule und deren Projekte wie Kinderchor, Kinderorchester und Jugendorchester, solange diese keinen Erwerbszweck verfolgen. Unterstützung an die Kursgebühren der Musikschule für Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen. Durchführung von Ferienlagern, in denen Kindern eine musische Betätigung ermöglicht wird.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balfina Revision AG | Basel | 26.07.2016 | 29.11.2023 | |
BANDO TREUHAND AG | Basel | 10.10.2013 | 25.07.2016 | |
Hanspeter Grimm | Basel | 14.03.2011 | 09.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- neue stiftung musik und kind
- Neue Stiftung Musik und Kind
- Stiftung Musik und Kind
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: neue stiftung musik und kind in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005897693, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
neue stiftung musik und kind in Liquidation, in Basel, CHE-103.988.289, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588378). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005588378, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
neue stiftung musik und kind in Liquidation, in Basel, CHE-103.988.289, Stiftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571730).
Domizil neu:
c/o Martin Schaffner, Spalentorweg 9, 4051 Basel.
Numero di pubblicazione: HR02-1005571730, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
neue stiftung musik und kind, in Basel, CHE-103.988.289, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, S.0, Publ. 2973987).
Name neu:
neue stiftung musik und kind in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 31.08.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Peter, von Wahlen, in Frenkendorf, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauswirth, Thomas, von Gsteig, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohler-Kümin, Beatrix, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neuenschwander, Kathrin, von Langnau im Emmental und Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffner, Martin, von Anwil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].