Informazioni su Naturmedizin Eggimann GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Naturmedizin Eggimann GmbH
- Naturmedizin Eggimann GmbH a Grenchen è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle aziende in generale della sanità». Naturmedizin Eggimann GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.02.2013.
- Il 23.09.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Naturmedizin Eggimann GmbH.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: City Food Ahmed, City Food Grenchen GmbH, Yao Wang TCM GmbH.
Dirigenza (4)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Andreas Lukas Eggimann,
Ursula Eggimann-Bertschi,
Tamara Maria Eggimann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Grenchen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.011.571-0
IDI/IVA
CHE-312.409.573
Ramo economico
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Naturarztpraxis. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Naturmedizin Eggimann GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004984304, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Naturmedizin Eggimann GmbH, in Grenchen, CHE-312.409.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Adrian Stefan, von Arch, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Andreas Lukas, von Arch, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggiman, Manfred, von Arch, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4372475, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Naturmedizin Eggimann GmbH, in Grenchen, CHE-312.409.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7058914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Manfred, von Arch, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Ursula, von Arch, in Grenchen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 56 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eggimann, Adrian Stefan, von Arch, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eggimann, Andreas Lukas, von Arch, in Grenchen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eggimann, Tamara Maria, von Arch, in Grenchen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 7058914, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Naturmedizin Eggimann GmbH, in Grenchen, CH-241.4.011.571-0, Centralstrasse 4, 2540 Grenchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2013.
Zweck:
Betrieb einer Naturarztpraxis. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Naturarztpraxis - Eggimann', in Grenchen (CH-241.1.004.881-6), gemäss Vertrag vom 31.01.2013 und Bilanz per 31.08.2012 mit Aktiven von CHF 70'558.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'931.31, wofür 55 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 27'127.16 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.01.2013 einen Personenwagen, wofür 30 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 2'761.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 31.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eggimann, Manfred, von Arch, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggimann, Ursula, von Arch, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggimann, Adrian Stefan, von Arch, in Solothurn, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggimann, Andreas Lukas, von Arch, in Grenchen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eggimann, Tamara Maria, von Arch, in Grenchen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.