Informazioni su Natur Metzg GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Natur Metzg GmbH
- Natur Metzg GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Rheinau. Natur Metzg GmbH appartiene al settore «Commercio di prodotti alimentari» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Natur Metzg GmbH fondata il 06.07.2004 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 04.04.2024.
- L’azienda Natur Metzg GmbH è iscritta con l’IDI CHE-111.753.245.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Benjamin Mario Ott,
Roman Moritz Ehrismann,
Oliver Fabian Ritzi,
Martin Karl Hangarter
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Mario Ott,
Roman Moritz Ehrismann,
Oliver Fabian Ritzi,
Martin Karl Hangarter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rheinau
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.029.294-2
IDI/IVA
CHE-111.753.245
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung von Produktion, Verarbeitung und Verkauf von besonders tierfreundlich und biologisch produziertem Fleisch in der Region Zürcher-Weinland/Schaffhausen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochterge-sellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum er-werben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgerschaften für Tochter-gesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Metreba AG | Dübendorf | 28.12.2010 | 16.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Natur Metzg GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006000165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Natur Metzg GmbH, in Rheinau, CHE-111.753.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Martin, von Zürich und Bäretswil, in Hüttwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Roman Moritz, von Winterthur, in Rheinau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott, Benjamin Mario, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005397209, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Natur Metzg GmbH, in Rheinau, CHE-111.753.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Dr. Adolf, von Solothurn, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrismann, Roman Moritz, von Winterthur, in Rheinau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ritzi, Oliver Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005262323, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Natur Metzg GmbH, in Rheinau, CHE-111.753.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786153).
Statutenänderung:
16.06.2021.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Martin, von Zürich und Bäretswil, in Hüttwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Burki, Dr. Adolf, von Solothurn, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Hangarter, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Öhningen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Stiftung Fintan (Rheinau) (CHE-104.556.917), in Rheinau, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.