Informazioni su Naef + Partner Elektro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Naef + Partner Elektro AG
- Naef + Partner Elektro AG ha sede a Ebnat-Kappel, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Naef + Partner Elektro AG è stata costituita nel 28.12.2005.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 06.04.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Naef + Partner Elektro AG è iscritta nel cantone SG con l’IDI CHE-112.701.216.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Michael Werder,
Daniel Lehner,
Georg Werder,
Bernadetta Werder-Suter
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Werder,
Daniel Lehner,
Georg Werder,
Bernadetta Werder-Suter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.12.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ebnat-Kappel
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.058.554-3
IDI/IVA
CHE-112.701.216
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Das Engineering, die Planung und Ausführung von elektro-, kommunikations- und computertechnischen Aufträgen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 04.01.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Filiale St. Gallen | St. Gallen | 08.01.2008 | 03.01.2023 | |
AS Treuhand und Finanzmanagement GmbH | Bettwiesen | 04.01.2006 | 07.01.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Näf+Partner Elektro AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Naef + Partner Elektro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005719268, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Naef + Partner Elektro AG, in Ebnat-Kappel, CHE-112.701.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Daniel, von Wattwil, in Hemberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hemberg]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: HR02-1005643887, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Naef + Partner Elektro AG, in Ebnat-Kappel, CHE-112.701.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S.15, Publ. 5603936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Filiale St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Daniel, von Wattwil, in Hemberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Michael, von Schinznach, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5603936, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Näf+Partner Elektro AG, in Ebnat-Kappel, CH-320.3.058.554-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 17, Publ. 4275980).
Statutenänderung:
31.03.2010.
Firma neu:
Naef + Partner Elektro AG.
Zweck neu:
Das Engineering, die Planung und Ausführung von elektro-, kommunikations- und computertechnischen Aufträgen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Daniel, von Wattwil, in Hemberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.