Informazioni su NÄF-metzg AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu NÄF-metzg AG
- NÄF-metzg AG ha sede a Mosnang, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- L’azienda è stata costituita nel 18.12.2015.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 24.01.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-494.361.631.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mosnang
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.079.067-6
IDI/IVA
CHE-494.361.631
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: NÄF-metzg AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005387951, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NÄF-metzg AG, in Mosnang, CHE-494.361.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Albert, von Nesslau, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Sandro, von Nesslau, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Näf, Thomas, von Nesslau, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005034876, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NÄF-metzg AG, in Mosnang, CHE-494.361.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, S.0, Publ. 2559153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Albert, von Nesslau, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Näf, Andreas, von Nesslau, in Reichenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Sandro, von Nesslau, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Thomas, von Nesslau, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2559153, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
NÄF-metzg AG, in Mosnang, CHE-494.361.631, Bütschwilerstrasse 2, 9607 Mosnang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2015.
Zweck:
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Albert Näf-Widmer (CHE-105.806.548), in Mosnang, ohne die Geschäftsliegenschaft inkl. darauf lastender Grundpfandschuld, gemäss Vertrag vom 10.12.2015 und Übernahmebilanz per 01.07.2015 mit Aktiven von CHF 335'868.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 224'721.76, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 11'146.48 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Näf, Albert, von Nesslau, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.