Informazioni su MZS Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MZS Immobilien AG
- MZS Immobilien AG con sede a Seftigen è attiva. MZS Immobilien AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda MZS Immobilien AG è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 02.02.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda MZS Immobilien AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.134.567.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.09.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Seftigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.008.502-8
IDI/IVA
CHE-108.134.567
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Immobilien sowie sämtliche Ausführungen auf den Gebieten Schlosserei, Metall- und Torbau, Stahlbau sowie Leichtmetallverarbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
haener auditax gmbh | Risch | 15.01.2007 | 09.10.2017 | |
K & H Revisions AG in Liquidation | Risch | <2004 | 14.01.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Minder + Zysset AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MZS Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005950909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MZS Immobilien AG, in Seftigen, CHE-108.134.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799915).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Alfred, von Huttwil, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seftigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Zysset, Hans, von Kirchdorf (BE), in Uetendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3799915, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MZS Immobilien AG, in Seftigen, CHE-108.134.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973579). Gemäss Erklärung vom 04.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
haener auditax ag (CHE-107.230.688), in Rotkreuz (Risch), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2973579, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MZS Immobilien AG, in Seftigen, CHE-108.134.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2919311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Urs, von Rüderswil, in Uttigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.