Informazioni su MY & CO AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MY & CO AG
- MY & CO AG con sede a Zürich è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». MY & CO AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 8 persone. L’azienda è stata costuita nel 04.07.2002.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.03.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-109.653.249.
- Aziende con l’indirizzo uguale a MY & CO AG: Blue Sky Business AG, Boraz Holding AG, Davira AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jasmine Stefanoni,
Yayoi Mitsuoka,
Christian Paul Lyk,
Adrian Ulrich Escher
i più recenti aventi diritto di firma
Angela Schenker,
Jasmin Müller,
Jasmine Stefanoni,
Andrea Rita Widmer,
Claudia Beyerlein
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.007.800-1
IDI/IVA
CHE-109.653.249
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 29.10.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Aarau | 18.08.2005 | 28.10.2010 | |
Testatoris AG | Luzern | <2004 | 17.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MY & CO Ltd.
- MY & CO S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MY & CO AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005711650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MY & CO AG, in Zürich, CHE-109.653.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Sandra, von Sigriswil, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jasmin, von Erlinsbach (SO), in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Angela, von Bleienbach, in Erlinsbach (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005512021, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MY & CO AG, in Zürich, CHE-109.653.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Margareta, von Glarus Süd, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Sonja, von Herisau, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Andrea, von Hausen (AG), in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005064889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MY & CO AG, in Zürich, CHE-109.653.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628102).
Domizil neu:
Wengistrasse 1, 8004 Zürich.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.