Indirizzo
c/o Fiduciaire FIDL SA
Rue de Loèche 6
1951 Sion
Informazioni su Must Cars Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Must Cars Sàrl
- Must Cars Sàrl da Sion opera nel ramo «Commercio di accessori per automobili» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 19.01.2015 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.03.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Must Cars Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-305.009.317.
- Oltre all’azienda Must Cars Sàrl sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: FIDUCIAIRE GEFIMA SA, PiB Associates Sàrl, Stindex S.A..
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.01.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.4.016.112-8
IDI/IVA
CHE-305.009.317
Ramo economico
Commercio di accessori per automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le commerce de biens mobiliers et immobiliers, la vente, l'achat et la location de véhicules automobiles, la vente, l'achat, la construction, l'importation et l'exportation de biens et la fourniture de services dans le domaine du commerce, de la construction et de l'import-export, ainsi que toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SD Racing Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Must Cars Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005123102, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Must Cars Sàrl, à Sion, CHE-305.009.317, société à responsabilité limitée (No. FOSC 145 du 30.07.2019, Publ. 1004687386).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Peralta, Luis Filipe, de Crissier, à Ecublens (VD), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 21 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Groux, Steve, de Giez, à Vevey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 199 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 178 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004687386, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Must Cars Sàrl, à Sion, CHE-305.009.317, société à responsabilité limitée (No. FOSC 22 du 01.02.2019, Publ. 1004556955).
Inscription ou modification de personne(s):
Groux, Steve, de Giez, à Vevey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 178 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 199 parts sociales de CHF 100.00];
Peralta, Luis Filipe, de Crissier, à Ecublens (VD), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 21 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004556955, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
SD Racing Sàrl, à Sion, CHE-305.009.317, société à responsabilité limitée (No. FOSC 44 du 05.03.2018, Publ. 4092093).
Modification des statuts:
25.01.2019.
Nouvelle raison sociale:
Must Cars Sàrl.
Autres adresses:
Bâtiment Sébeillon, Rue de Genève 103, 1004 Lausanne.
Nouveau but:
Le commerce de biens mobiliers et immobiliers, la vente, l'achat et la location de véhicules automobiles, la vente, l'achat, la construction, l'importation et l'exportation de biens et la fourniture de services dans le domaine du commerce, de la construction et de l'import-export, ainsi que toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Inscription ou modification de personne(s):
Luyet, Christian, de Savièse, à Ayent, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux];
Groux, Steve, de Giez, à Vevey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 199 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.