Informazioni su Müller Totalunternehmung AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Müller Totalunternehmung AG
- Müller Totalunternehmung AG è attualmente attiva e opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria». La sede si trova a Kriens.
- L’azienda è stata costituita nel 12.05.2010 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 24.09.2020. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-115.677.695.
- 6 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: A-Level GmbH, Müller Architekten AG, Müller Bauprojektmanagement AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.791.413-0
IDI/IVA
CHE-115.677.695
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Architektur, Total- und Generalunternehmung; Bau, Vermittlung, Finanzierung von, Handel mit und Verwaltung von Immobilien aller Art; Tätigung von Beratungen; Handel mit Waren aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften aller Art.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Witenthor AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Müller Totalunternehmung AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985040, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Müller Totalunternehmung AG, in Kriens, CHE-115.677.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607398).
Statutenänderung:
17.09.2020.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004607398, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Müller Totalunternehmung AG, in Kriens, CHE-115.677.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, S.0, Publ. 6706356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Rain, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Patrick, von Rain, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6706356, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Witenthor AG, in Kriens, CH-100.3.791.413-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 14, Publ. 5658836).
Statutenänderung:
29.05.2012.
Firma neu:
Müller Totalunternehmung AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Architektur, Total- und Generalunternehmung;
Bau, Vermittlung, Finanzierung von, Handel mit und Verwaltung von Immobilien aller Art;
Tätigung von Beratungen;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten und Wertschriften aller Art.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.