Informazioni su Mühle Biglen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mühle Biglen GmbH
- Mühle Biglen GmbH ha sede a Biglen ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 28.05.2013.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 03.02.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Mühle Biglen GmbH è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-206.629.717.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.05.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Biglen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.057.211-7
IDI/IVA
CHE-206.629.717
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Nutzung und Verwaltung der Grundstücke Biglen Grundbuch Nrn. 392 und 197 (alte Mühle Biglen, Mühlestützli 2). Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mühle Biglen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3325177, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mühle Biglen GmbH, in Biglen, CHE-206.629.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liuzzi, Marco, von Lützelflüh, in Biglen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Christoph, von Noflen, in Biglen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Utzigen (Vechigen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frommherz, Alexander, von Riedholz, in Arni BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2385917, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mühle Biglen GmbH, in Biglen, CHE-206.629.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1888355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Christoph, von Noflen, in Utzigen (Vechigen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1888355, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mühle Biglen GmbH, in Biglen, CHE-206.629.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Ruth, von Worb, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frommherz, Alexander, von Riedholz, in Arni BE, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krebs, Christoph, von Noflen, in Utzigen (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.