Informazioni su MSM Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MSM Immobilien AG
- MSM Immobilien AG ha sede a Aesch BL, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 29.09.2000.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.09.2022.
- MSM Immobilien AG è iscritta nel cantone BL con l’IDI CHE-101.088.618.
- Allo stesso indirizzo come MSM Immobilien AG sono iscritte 23 altre aziende attive. Queste includono: AQIPTECH AG, Blue System Technology Group AG, BTG-Bürgschaftsgenossenschaft beider Basel.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Benjamin Rosengarten,
Moses Jakob Rosengarten,
Raphael Aaron Rechnitzer,
Michael Spitzer,
Kurt Willi Strecker
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Rosengarten,
Moses Jakob Rosengarten,
Raphael Aaron Rechnitzer,
Aurel Manuel Jeger,
Michael Spitzer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.012.621-7
IDI/IVA
CHE-101.088.618
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien sowie die Erbringung von Immobiliendienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MSM immobilien Ltd
- MSM Immobilien SA
- MSM immobilien LTd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MSM Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005553415, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MSM Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-101.088.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289992).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechnitzer, Raphael Aaron, von Zürich, in Jerusalem (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosengarten, Benjamin, von Egg, in Jerusalem (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosengarten, Moses Jakob, von Egg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005289992, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MSM Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-101.088.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosengarten, Elijahn, von Egg, in Engelberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005005866, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MSM Immobilien AG, in Aesch (BL), CHE-101.088.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4325143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeger, Aurel, von Meltingen, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil BL].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.