Informazioni su MS Global AG in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MS Global AG in Liquidation
- MS Global AG in Liquidation è attualmente in liquidazione e opera nel settore «Fornitura di altri servizi all’azienda». La sede si trova a Wabern.
- L’azienda è stata costituita nel 11.02.2015.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 22.05.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-411.253.547.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Liquidatore
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.062.830-0
IDI/IVA
CHE-411.253.547
Ramo economico
Fornitura di altri servizi all’azienda
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen zugunsten von Konzerngesellschaften und Dritten zu deren Unterstützung bei der Vermarktung von Produkten und Leistungen im In- und Ausland. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Sie kann am Cash-Management des Konzerns teilnehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Bern | 08.08.2018 | 21.05.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Münchenstein | 16.02.2015 | 07.08.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MS Global AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MS Global AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036634, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MS Global AG in Liquidation, in Köniz, CHE-411.253.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281703). Gemäss Erklärung vom 30.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhrmeister, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellerhoff, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005281703, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MS Global AG, in Köniz, CHE-411.253.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100423).
Firma neu:
MS Global AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruchhaus, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thamke, Natascha, deutsche Staatsangehörige, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellerhoff, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Uhrmeister, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Witschi, Christian, von Hindelbank, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005046209, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MS Global AG, in Köniz, CHE-411.253.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854074).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhrmeister, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.