Indirizzo
c/o Ernst Wilhelm Häusler
Breitensteinstrasse 58
8037 Zürich
Informazioni su Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung
- Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Zürich.
- La dirigenza dell’Organizzazione Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 19.01.2017.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 03.07.2020.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Analytic AG, Comet Reisen Peter Koch, Fenster.ch AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Ernst Wilhelm Häusler,
Marius Lapagna,
Markus Rudolf Kohlhaupt,
Hans Rudolf Zurbuchen
i più recenti aventi diritto di firma
Ernst Wilhelm Häusler,
Marius Lapagna,
Markus Rudolf Kohlhaupt,
Hans Rudolf Zurbuchen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.01.2017
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.002.115-8
IDI/IVA
CHE-170.748.222
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung hat den Zweck, die Kenntnisse der Motorradtechnik, des Motorradsports sowie des Motorradtourismus zu dokumentieren und Wissen und Freude rund um das Motorrad an künftige Generationen weiterzugeben. Insbesondere bezweckt sie, spezielle Konstruktionen, Pläne, Modelle, Schriftlichkeiten zum Thema Motorrad entgegenzunehmen, zu verwalten, journalistisch und wissenschaftlich zu bearbeiten und sie der Nachwelt zu erhalten. Das gesammelte, erarbeitete und dokumentierte Wissen um die Motorradkultur soll mittels geeigneter Publikationen, Ausstellungen, Treffen und sonstiger geeigneter Mittel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Baden | 24.01.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004927519, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung, in Zürich, CHE-170.748.222, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, S.0, Publ. 3435043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Thomas Michael, von Herrliberg, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Rolf Hans, von Thierachern, in Mosnang, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Ernst Wilhelm, von Schwaderloch, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohlhaupt, Markus Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Lengwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lapagna, Marius Helmut, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3435043, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung, in Zürich, CHE-170.748.222, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3300869).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630).
Numero di pubblicazione: 3300869, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Motorradkultur - Ernst und Marlies Häusler - Stiftung, in Zürich, CHE-170.748.222, c/o Ernst Wilhelm Häusler, Breitensteinstrasse 58, 8037 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
10.01.2017.
Zweck:
Die Stiftung hat den Zweck, die Kenntnisse der Motorradtechnik, des Motorradsports sowie des Motorradtourismus zu dokumentieren und Wissen und Freude rund um das Motorrad an künftige Generationen weiterzugeben. Insbesondere bezweckt sie, spezielle Konstruktionen, Pläne, Modelle, Schriftlichkeiten zum Thema Motorrad entgegenzunehmen, zu verwalten, journalistisch und wissenschaftlich zu bearbeiten und sie der Nachwelt zu erhalten. Das gesammelte, erarbeitete und dokumentierte Wissen um die Motorradkultur soll mittels geeigneter Publikationen, Ausstellungen, Treffen und sonstiger geeigneter Mittel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Eingetragene Personen:
Kohler, Thomas Michael, von Herrliberg, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Ernst Wilhelm, von Schwaderloch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Rolf Hans, von Thierachern, in Mosnang, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbuchen, Hans Rudolf, von Habkern, in Hüttlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag (CHE-414.101.603), in Baden, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.