Informazioni su Morina Bau GmbH in Liquidation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Morina Bau GmbH in Liquidation
- Morina Bau GmbH in Liquidation ha sede a Oftringen, è in liquidazione e opera nel ramo «Démontage et déconstruction».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 22.03.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-449.203.291.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Morina's 4 You Services, XPERTI GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.08.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oftringen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.447.941-6
IDI/IVA
CHE-449.203.291
Ramo economico
Démontage et déconstruction
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Rück-, Fassaden-, Trocken- und Gartenbau sowie Ausführung allgemeiner Baudienstleistungen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie solche übernehmen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Morina Bau GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Morina Bau GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005992625, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Morina Bau GmbH in Liquidation, in Oftringen, CHE-449.203.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasani, Emir, von Chur, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005865751, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Morina Bau GmbH, in Oftringen, CHE-449.203.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808513).
Firma neu:
Morina Bau GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morina, Labinot, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spälti & Partner GmbH (CHE-484.019.705), in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Hasani, Emir, von Chur, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005808513, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Morina Bau GmbH, in Oftringen, CHE-449.203.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004968103).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spälti & Partner GmbH (CHE-484.019.705), in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Morina, Labinot, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].