Indirizzo
Route du Plan 5
1637 Charmey (Gruyère)
Informazioni su Moret Concept Architecture Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Moret Concept Architecture Sàrl
- Moret Concept Architecture Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria». La sede si trova a Charmey (Gruyère).
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.02.1998.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 22.03.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-104.167.786.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Le11 etc. Sàrl, Moret Concept Réalisations S.A., SAPEX SA.
Dirigenza (3)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Kevin Boschung,
Nohan Patrice Lefevre,
Martine Marie Overney
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Val-de-Charmey
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.441.431-0
IDI/IVA
CHE-104.167.786
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planification et réalisation de tout projet immobilier. (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Moret Concept Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Moret Concept Architecture Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005992383, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Moret Concept Architecture Sàrl, à Val-de-Charmey, CHE-104.167.786 (FOSC du 30.08.2019, p. 0/1004706151).
Personne radiée:
Moret Thierry Paul Alexandre, associé, 52 parts de CHF 200, gérant président, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Boschung Kevin, associé, 24 parts de CHF 200, gérant, signature collective à deux, maintenant associé, 50 parts de CHF 200, gérant président, signature collective à deux;
Lefèvre Nohan Patrice, associé, 24 parts de CHF 200, gérant, signature collective à deux, maintenant associé, 50 parts de CHF 200, gérant, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004706151, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Moret Concept Architecture Sàrl, à Val-de-Charmey, CHE-104.167.786 (FOSC du 06.04.2016, p. 0/2762807).
Personne radiée:
Dousse Moret Michèle, associée, 5 parts de CHF 200, gérante, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Moret Thierry, associé, 95 parts de CHF 200, gérant président, signature individuelle, nom précis Moret Thierry Paul Alexandre, maintenant domicilié à Val-de-Charmey (fusion de communes), désormais associé, 52 parts de CHF 200, gérant président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Boschung Kevin, de et à Jaun, associé, 24 parts de CHF 200, gérant, signature collective à deux;
Lefèvre Nohan Patrice, de Val-de-Charmey, à Bulle, associé, 24 parts de CHF 200, gérant, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2762807, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Moret Concept Architecture Sàrl, à Val-de-Charmey, CHE-104.167.786 (FOSC du 10.01.2014, p. 0/1277525). Procuration collective à deux, avec un gérant, a été conférée à Overney Martine Marie, de et à Val-de-Charmey.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.