Informazioni su Mont Trading SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mont Trading SA
- Mont Trading SA è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Veyrier.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.10.2007.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 13.11.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-113.868.563.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.10.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Veyrier
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.500.007-9
IDI/IVA
CHE-113.868.563
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce, exportation, importation et distribution de biens de consommation et industriels principalement dans les domaines du revêtement de sol, de l'alimentation, de l'habillement et de l'industrie du jouet; prise de participations dans toutes entreprises financières, commerciales ou industrielles, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'acquisition d'immeubles, à l'exception des opérations soumises à la LFAIE.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TOSCO FIDUCIAIRE | Veyrier | 27.06.2011 | 30.09.2014 | |
Véronique Charuel | Genève | 27.07.2010 | 26.06.2011 | |
Fiduciaire Aeschlimann | Genève | 22.10.2007 | 26.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mont Trading SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005883723, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Mont Trading SA, à Veyrier, CHE-113.868.563 (FOSC du 21.02.2022, p. 0/1005410923). Les pouvoirs de Davidenko Inna sont radiés.
Administration:
Iseli Marc Alain, nommé président, et Davidenko Valeriya, de Ollon, à Genève, lesquels signent individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005410923, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Mont Trading SA, à Veyrier, CHE-113.868.563 (FOSC du 16.07.2021, p. 0/1005251700). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives;
par décision de l'assemblée générale du 14.02.2022, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les actions sont liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou courriel. Nouveaux statuts du 14.02.2022.
Numero di pubblicazione: HR02-1005251700, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Mont Trading SA, à Veyrier, CHE-113.868.563 (FOSC du 06.10.2020, p. 0/1004994091). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.