Informazioni su Monstein Megaplan AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Monstein Megaplan AG
- Monstein Megaplan AG opera nel settore «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione» ed è attualmente attiva. La sede è a Forch.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.10.2015. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-106.386.744.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Maur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.917.924-4
IDI/IVA
CHE-106.386.744
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung von und Handel mit Anwender- und Dienstprogrammen für die elektronische Datenverarbeitung (Software-Entwicklung), die Ausführung von Elektroplanungen, die Ausführung von Arbeiten auf den Gebieten der Elektronik, Beleuchtungstechnik und Telekommunikation, den Handel mit Waren aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art; kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Lizenzen, Patente und sonstige immaterielle Güterrechte kaufen, verwerten und verkaufen, ähnliche Unternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen in beliebiger Form beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Otto Treuhand AG | Olten | 17.08.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Binder Treuhand AG | Zürich | 13.06.2005 | 15.07.2015 | |
Treuhandbüro Heinz P. Keller | Zürich | <2004 | 12.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monstein Megaplan AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2407241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Monstein Megaplan AG, in Maur, CHE-106.386.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof-Imhof, Elsbeth, von Basel-Stadt, in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2323927, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Monstein Megaplan AG, in Maur, CHE-106.386.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273079).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otto Treuhand AG (CHE-113.014.816), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2273079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Monstein Megaplan AG, in Maur, CHE-106.386.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2005, S. 24, Publ. 2878442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinz P. Keller Treuhand GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.