Informazioni su Molkereigenossenschaft Hütten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Molkereigenossenschaft Hütten
- Molkereigenossenschaft Hütten opera nel settore «Commercio di prodotti alimentari» ed è attualmente attiva. La sede è a Hütten.
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- Il 13.12.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-101.650.170.
Dirigenza (7)
i più recenti membri dell'amministrazione
Daniel Zollinger,
Simon Strickler,
Peter Lussi,
Christian Hitz,
Felix Züger
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.05.1933
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Wädenswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.5.901.215-0
IDI/IVA
CHE-101.650.170
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt: Den bestmöglichen Verkauf, bzw. die bestmögliche Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch. Förderung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Förderung der Bewirtschaftung sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Gemeinde Hütten und angrenzender Umgebung. Förderung beruflicher und fachlicher Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen und von Vorträgen und Kursen. Die Genossenschaft kann Grundstücke bebauen, erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann ihre Tätigkeit auf dem Weg der Statutenrevision auch auf andere Gebiete ausdehnen oder abändern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Molkereigenossenschaft Hütten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005355294, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Molkereigenossenschaft Hütten, in Wädenswil, CHE-101.650.170, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Christian, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Strickler, Simon, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zollinger, Daniel, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005003423, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Molkereigenossenschaft Hütten, in Wädenswil, CHE-101.650.170, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsener, Albert, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Peter, von Stans, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004633291, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Molkereigenossenschaft Hütten, in Wädenswil, CHE-101.650.170, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541266).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt: Den bestmöglichen Verkauf, bzw. die bestmögliche Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch. Förderung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Förderung der Bewirtschaftung sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Gemeinde Hütten und angrenzender Umgebung. Förderung beruflicher und fachlicher Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen und von Vorträgen und Kursen. Die Genossenschaft kann Grundstücke bebauen, erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann ihre Tätigkeit auf dem Weg der Statutenrevision auch auf andere Gebiete ausdehnen oder abändern.
Anteilscheine neu:
CHF 1'000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmungen über die Haftbarkeit und Nachschusspflicht wurden aufgehoben.] [gestrichen: Haftung: Mit Haftbarkeit und unbeschränkter Nachschusspflicht.].
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen per E-Mail oder einfache Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthard, Alfred, von Schönenberg ZH, in Schönenberg ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Christian, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hütten, in Hütten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ziegler, Urs, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hütten, in Hütten];
Grätzer, Beat, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Hütten, in Hütten];
Züger, Felix, von Schübelbach, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.