Informazioni su Purpur Lab GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Purpur Lab GmbH
- Purpur Lab GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Zug.
- L’azienda è stata costituita nel 19.10.2022 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 05.09.2024.
- L’azienda Purpur Lab GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-325.916.626.
- ADIGA EUROPA AG, Aglobis AG, Alpplan Zug AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jaron Matzinger,
Constantino Amoros,
Patrick Oliver Matzinger,
Ramon Olivier Stoffel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.10.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.020.090-4
IDI/IVA
CHE-325.916.626
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens im Unternehmens- und ICT-Bereich, namentlich die Entwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb von Softwareprogrammen, Anwendungen (Apps) und künstlicher Intelligenz. Der Zweck umfasst den Erwerb und Betrieb von Servern, Softwaremodulen und weiteren ICT Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Kooperationen eingehen, Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- minced.ai GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Purpur Lab GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006122507, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769188).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Firma neu:
Purpur Lab GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purpur Ventures AG (CHE-448.934.015), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Ramon Olivier, von Raron, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Matzinger, Patrick Oliver, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005769188, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2022, Publ. 1005589204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Ramon, von Raron, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005589204, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Winzrüti 29C, 6319 Allenwinden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens im Unternehmens- und ICT-Bereich, namentlich die Entwicklung, die Vermarktung und den Vertrieb von Softwareprogrammen, Anwendungen (Apps) und künstlicher Intelligenz. Der Zweck umfasst den Erwerb und Betrieb von Servern, Softwaremodulen und weiteren ICT Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Kooperationen eingehen, Zweitniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stoffel, Ramon, von Raron, in Baar, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.