Informazioni su Milchverwertungsgenossenschaft Butwil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchverwertungsgenossenschaft Butwil
- Milchverwertungsgenossenschaft Butwil è attualmente attiva e opera nel settore «Produzione di commestibili». La sede si trova a Inwil.
- Milchverwertungsgenossenschaft Butwil è stata costituita nel 01.01.1913.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.03.2018.
- Milchverwertungsgenossenschaft Butwil è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-104.041.412.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1913
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Inwil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.005.077-7
IDI/IVA
CHE-104.041.412
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchverwertungsgenossenschaft Butwil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4105155, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Milchverwertungsgenossenschaft Butwil, in Inwil, CHE-104.041.412, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855264).
Domizil neu:
c/o Kurt Arnold, Kellberg 1, 6034 Inwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Walter, von Trub, in Inwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Kurt, von Inwil, in Inwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6855264, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Milchverwertungsgenossenschaft Butwil, in Inwil, CH-100.5.005.077-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5565).
Statutenänderung:
26.07.2012.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Mitglieder persönlich, unbeschränkt und solidarisch.].[gestrichen: Die Genossenschafter sind verpflichtet, Bilanzverluste durch Nachschüsse zu decken.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 03.09.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Milchverwertungsgenossenschaft Butwil, in Inwil, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.1995, S. 4459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Josef, 1957, von Schenkon, in Inwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütter, Markus, von Inwil, in Inwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.