Indirizzo
c/o Thomas Ehrler
Hinter-Tannbüel 4
6403 Küssnacht am Rigi
Informazioni su Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi
- Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi è una Società cooperativa con sede a Küssnacht am Rigi. Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 01.01.1917.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 22.06.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.050.400.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Silvan Betschart,
Stefan Häcki,
Thomas Ehrler,
Pirmin Ulrich,
Stefan Bucher
i più recenti aventi diritto di firma
Silvan Betschart,
Stefan Häcki,
Thomas Ehrler,
Pirmin Ulrich,
Stefan Bucher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1917
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Küssnacht (SZ)
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.004.564-6
IDI/IVA
CHE-102.050.400
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bestmögliche Vermarktung der Milch bezüglich Preis und Bedingungen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Milchverwertungsgenossenschaft Küssnacht am Rigi
- Milchverwertungsgenossenschaft Küssnacht Dorflieferanten
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005224583, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi, in Küssnacht (SZ), CHE-102.050.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Alois, von Gersau, in Küssnacht (SZ), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Peter, von Muotathal, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häcki, Stefan, von Engelberg, in Küssnacht (SZ), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Silvan, von Illgau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3184301, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi, in Küssnacht (SZ), CHE-102.050.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120983).
Domizil neu:
c/o Thomas Ehrler, Hinter-Tannbühl 4, 6403 Küssnacht am Rigi.
Numero di pubblicazione: 3120983, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Milchgenossenschaft Küssnacht am Rigi, in Küssnacht (SZ), CHE-102.050.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6807516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dober, André, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Josef, von Bauen, in Küssnacht (SZ), Mitglied, Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dominik, von Schlierbach, in Küssnacht (SZ), Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Stefan, von Wolhusen, in Küssnacht (SZ), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küttel, Alois, von Gersau, in Küssnacht (SZ), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrler, Thomas, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Betschart, Peter, von Muotathal, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Pirmin, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.