Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Milchgenossenschaft Herzwil in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1923
Cancellazione dal registro delle imprese
01.12.2005
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.015.049-7
IDI/IVA
CHE-102.369.801
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Herzwil in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3128820, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Herzwil in Liquidation, in Köniz, CH-035.5.015.049-7, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2004, S. 3, Publ. 2241212). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Numero di pubblicazione: 2241212, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Herzwil, in Köniz, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.1991, S. 1833).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Herzwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.02.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Andreas, von Rüeggisberg, in Herzwil (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Schneeberger, Ernst, von Ochlenberg, in Herzwil (Köniz), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Bürgi, Paul, von Aarberg, in Köniz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Herzwil (Köniz), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürig, Samuel, von Zuzwil BE, in Herzwil (Köniz), Mitglied, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Daniel, von Rüeggisberg, in Herzwil (Köniz), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winzenried, Ulrich, von Köniz, in Herzwil (Köniz), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Herzwil, in Herzwil, Gemeinde Köniz (SHAB Nr.3 vom 8.1.1964, S.28). Die Hauptversammlung vom 21. Januar 1991 hat die Statuten revidiert.
Der Name der Genossenschaft lautet neu:
Milchgenossenschaft Herzwil.
Sie bezweckt nun:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe. Der Vorstand besteht nun aus 3 oder mehr Mitgliedern.
Ihm gehören neu an:
Andreas Hofmann, von Rüeggisberg, in Herzwil-Köniz, Präsident;
Ulrich Winzenried, von Köniz, in Herzwil-Köniz, Vizepräsident;
Ernst Schneeberger, von Ochlenberg, in Herzwil-Köniz, Sekretär, und Paul Bürgi, von Aarberg, in Grube-Köniz, Kassier. Der Präsident oder der Vizepräsident führt Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier. Johann Bürgi, Albrecht Krebs, Fritz Winzenried und Alfred Streit-Winzenried sind aus dem Vorstand ausgeschieden;
ihre Unterschriften sind erloschen.