Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.1984
Cancellazione dal registro delle imprese
07.08.2008
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Gsteigwiler
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.5.002.313-8
IDI/IVA
CHE-102.249.321
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe: die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch in eigener Regie oder durch einen Milchkäufer; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft durch Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität und Einführung rationeller Betriebs- und Verwertungsmethoden sowie die Anteilnahme an den Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Milchgenossenschaft Gsteigwiler
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4604264, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation, in Gsteigwiler, CH-092.5.002.313-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 4, Publ. 3387642). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Numero di pubblicazione: 3387642, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Gsteigwiler, in Gsteigwiler, CH-092.5.002.313-8.
Auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe:
die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch in eigener Regie oder durch einen Milchkäufer, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.1994, S. 6648).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Gsteigwiler in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Hansruedi Feuz-Mäder, Hobacher, 3814 Gsteigwiler. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.4.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz-Schneider, Ruth, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz-Mäder, Hansruedi, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz-Zingrich, Fritz, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz-Tschiemer, Kurt, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Gsteigwiler, in Gsteigwiler (SHAB Nr.13 vom 17.1.1984, S.175).
Ausgeschiedene Person und erloschene Unterschrift:
Hanspeter Feuz-Schneider, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottfried Wyss-Inäbnit, Mitglied ohne Unterschrift (bisher Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien), Hansruedi Feuz-Mäder, von und in Gsteigwiler, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher Mitglied), Ruth Feuz-Schneider, von und in Gsteigwiler, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Domizil nun:
beim Präsidenten Hansruedi Feuz-Mäder, Hobacher, Gsteigwiler (bisher beim Präsidenten Gottfried Wyss-Inäbnit, Halten, Gsteigwiler).