Indirizzo
c/o Johann Heinrich Wichser
Oberer Höhenweg 22
8784 Braunwald
Informazioni su Milchgenossenschaft Braunwald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Milchgenossenschaft Braunwald
- Milchgenossenschaft Braunwald con sede a Braunwald è attiva. Milchgenossenschaft Braunwald è attiva nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 20.11.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Milchgenossenschaft Braunwald è iscritta con l’IDI CHE-102.265.751.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.1965
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Süd
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.5.002.613-2
IDI/IVA
CHE-102.265.751
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch; Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen; Rationelle Versorgung von Braunwald mit Milch und Milchprodukten; Führung eines Gemischtwarenladens; Vermittlung landwirtschaftlicher Bedarfsartikel.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Milchgenossenschaft Braunwald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004501416, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Milchgenossenschaft Braunwald, in Glarus Süd, CHE-102.265.751, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154662).
Domizil neu:
c/o Johann Heinrich Wichser, Oberer Höhenweg 22, 8784 Braunwald. Gemäss Erklärung vom 03.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streiff, Jakob jun., von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier;
Dürst, Balz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Kamm, Fritz, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier;
Menzi, Jakob, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wichser, Johann Heinrich, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rolf, von Spiringen, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Fridolin, genannt Fritz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Kassier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuler, Fritz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 6154662, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Milchgenossenschaft Braunwald, in Braunwald, CH-160.5.002.613-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 25.02.1992, S. 860).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Jakob jun., von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Kamm, Fritz, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder Kassier [bisher:von Filzbach und Mollis, in Braunwald];
Schuler, Fritz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Dürst, Balz, von Glarus Süd, in Braunwald (Glarus Süd), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher:von Braunwald, in Braunwald];
Menzi, Jakob, von Glarus Nord, in Braunwald (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Filzbach, in Braunwald].
Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Milchgenossenschaft Braunwald, in Braunwald (SHAB Nr.92 vom 22.4.1965, S.1246).
Aus dem Vorstand ausgeschieden sind:
Heinrich Zweifel, Präsident;
Melchior Streiff, Vizepräsident;
Jakob Streiff, Aktuar, und Balz Streiff, Kassier;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Vorstand nun:
Jakob Streiff jun., von Braunwald, Diesbach und Betschwanden, Präsident;
Fritz Kamm, von Filzbach und Mollis, Vizepräsident;
Balz Dürst, von Braunwald, Aktuar, und Fritz Schuler, von Braunwald, Kassier, alle in Braunwald. Präsident oder Vizepräsident zeichnen kollektiv zu zweien je mit dem Aktuar oder Kassier.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.