Indirizzo
c/o Compagnie Financière Michelin Suisse SA
Chamblioux-Parc 12
1763 Granges-Paccot
Informazioni su Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG
- Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG ha sede a Granges-Paccot, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG è composta da 3 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 06.08.2024.
- Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-101.462.645.
- 7 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Compagnie Financière Michelin Suisse SA, MC Projects B.V. Maastricht, succursale de Granges-Paccot, Michelin Global Mobility SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sonia Sciboz,
Claudio-Christoph Buchs,
Annelise Marie Somson
i più recenti aventi diritto di firma
Sonia Sciboz,
Claudio-Christoph Buchs,
Annelise Marie Somson
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.05.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Granges-Paccot
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.136.156-7
IDI/IVA
CHE-101.462.645
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises, la gestion ainsi que le financement de ces participations et généralement toutes opérations financières et commerciales en rapport direct ou indirect avec ce but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 31.08.2007 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 30.08.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen Ltd
- Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen SA
- Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006100837, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG, à Granges-Paccot, CHE-101.462.645 (FOSC du 06.12.2023, p. 0/1005902513).
Personne radiée:
Dona Anna Lisa, administratrice, présidente, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Sciboz Sonia, de St. Ursen, à La Sonnaz, administratrice, présidente, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005902513, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG, à Granges-Paccot, CHE-101.462.645 (FOSC du 18.05.2022, p. 0/1005476613).
Nouvelle adresse:
Chamblioux-Parc 12, c/o Compagnie Financière Michelin Suisse SA, 1763 Granges-Paccot.
Numero di pubblicazione: HR02-1005476613, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG, à Granges-Paccot, CHE-101.462.645 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005194123).
Personnes radiées:
Eck Thierry Bernard Guy, administrateur, président, signature collective à deux;
Eggertswyler Florence, administratrice, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Dona Anna Lisa, d'Italie, à Bern, administratrice, présidente, signature collective à deux;
Buchs Claudio-Christoph, de Jaun, à Avry, administrateur, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.