Informazioni su MG-Partners Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu MG-Partners Sàrl
- MG-Partners Sàrl con sede a Rennaz è attiva. MG-Partners Sàrl è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- MG-Partners Sàrl è stata costituita nel 11.10.2011.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 17.10.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: MG-Partners Sàrl.
- BTsun SA, D. Dubois Technologies, EnVolt Electricité Sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.10.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rennaz
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.102.407-1
IDI/IVA
CHE-138.208.288
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'étude, la fabrication, la vente, la distribution, l'installation, l'exploitation, la location, la maintenance d'appareils et de systèmes dans les domaines des télécommunications, de la téléphonie, des radio-communications, des réseaux, de l'informatique, de la sécurité, de la sonorisation, des communications publiques et des médias, le traitement et la transmission de sons, d'images, de paroles, de textes, de signaux et de données ainsi que toutes activités dans le domaine de l'électricité et tout ce qui a trait à l'automation et l'électronique de façon générale, y compris la conception, la réalisation de tableaux électriques ainsi que tous travaux connexes; elle a également pour but la gestion de projets, de services globaux dans les techniques du bâtiment, l'audit, la mise en conformité et les mesures liées à la sécurité du bâtiment (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: MG-Partners Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005584843, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MG-Partners Sàrl, à Rennaz, CHE-138.208.288 (FOSC du 26.03.2020, p. 0/1004860820). Hussein Ali, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Xhafer Shukri, de et à Sion, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 200 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR02-1004860820, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MG-Partners Sàrl, à Rennaz, CHE-138.208.288 (FOSC du 31.08.2017, p. 0/3726159). Rizovic Nezrina, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 200 parts de CHF 100 à Hussein Ali, de et à Vevey, nouvel associé avec 200 parts de CHF 100, gérant avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3726159, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
MG-Partners Sàrl, à Nyon, CHE-138.208.288 (FOSC du 11.03.2015, p. 0/2036395). Statuts modifiés le 9 août 2017. Siège transféré à Rennaz.
Nouvelle adresse:
route du Pissot 2, 1847 Rennaz.
Nouveau but:
la société a pour but l'étude, la fabrication, la vente, la distribution, l'installation, l'exploitation, la location, la maintenance d'appareils et de systèmes dans les domaines des télécommunications, de la téléphonie, des radio-communications, des réseaux, de l'informatique, de la sécurité, de la sonorisation, des communications publiques et des médias, le traitement et la transmission de sons, d'images, de paroles, de textes, de signaux et de données ainsi que toutes activités dans le domaine de l'électricité et tout ce qui a trait à l'automation et l'électronique de façon générale, y compris la conception, la réalisation de tableaux électriques ainsi que tous travaux connexes;
elle a également pour but la gestion de projets, de services globaux dans les techniques du bâtiment, l'audit, la mise en conformité et les mesures liées à la sécurité du bâtiment (pour but complet cf. statuts). BP2M Holding Corp n'est plus associée;
elle cède ses 44 parts de CHF 100 à Regli Pierre-Alain, de Hallau, à Trélex, nouvel associé sans signature. L'associé-gérant Pasche Denis cède 56 de ses 156 parts de CHF 100 à Rizovic Nezrina, de Sion, à Collombey-Muraz, nouvelle associée-gérante avec signature individuelle. Regli Pierre-Alain n'est plus associé;
il cède ses 44 parts de CHF 100 à l'associée Rizovic Nezrina, désormais titulaire de 100 parts de CHF 100. Pasche Denis qui n'est plus associé-gérant et dont la signatue est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associée Rizovic Nezrina, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.