Indirizzo
Voa Principala 34
7078 Lenzerheide/Lai
Informazioni su Metzgerei Spiess GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Metzgerei Spiess GmbH
- Metzgerei Spiess GmbH con sede a Lenzerheide/Lai è una Società a garanzia limitata nel ramo «Lavorazione delle carni e del pesce». Metzgerei Spiess GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Metzgerei Spiess GmbH fondata il 02.10.2008 è composta da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 24.06.2016.
- L'IDI della azienda è CHE-114.526.763.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.10.2008
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vaz/Obervaz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.002.377-7
IDI/IVA
CHE-114.526.763
Ramo economico
Lavorazione delle carni e del pesce
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Führung und der Betrieb von Metzgereien sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere die Produktion von Fleisch- und Wurstwaren und der Fleischhandel; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Stahel Partner AG | Klosters | 11.06.2014 | 23.06.2016 | |
Confidar Treuhand AG | Ilanz/Glion | 08.10.2008 | 10.06.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Metzgerei Spiess GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2911739, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Metzgerei Spiess GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-114.526.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1547367). Gemäss Erklärung vom 03.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel Partner AG (CHE-107.949.414), in Klosters (Klosters-Serneus), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1547367, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Metzgerei Spiess GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-114.526.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 6, Publ. 4682376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG (CH-350.3.001.670-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel Partner AG (CHE-107.949.414), in Klosters (Klosters-Serneus), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4682376, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Metzgerei Spiess GmbH, in Vaz/Obervaz, CH-350.4.002.377-7, Voa principala 34, 7078 Lenzerheide, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.10.2008.
Zweck:
Die Führung und der Betrieb von Metzgereien sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere die Produktion von Fleisch- und Wurstwaren und der Fleischhandel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Steier, Anton, von Savognin, in Cunter, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000;
Confidar Treuhand AG, in Ilanz (CH-350.3.001.670-2), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.