Indirizzo
Seebodenstrasse 28
6403 Küssnacht am Rigi
Informazioni su Metallmontage Küssnacht AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Metallmontage Küssnacht AG
- Metallmontage Küssnacht AG da Küssnacht am Rigi opera nel ramo «Altra attività edilizia» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Metallmontage Küssnacht AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.12.1997.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.06.2023.
- L’azienda Metallmontage Küssnacht AG è iscritta con l’IDI CHE-106.201.448.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Küssnacht (SZ)
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.009.291-5
IDI/IVA
CHE-106.201.448
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Metallbau-, Stahlbau- und Fassadenbau-Montageunternehmens; kann in den genannten Bereichen produzieren und handeln; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA Revisions AG | Schwyz | 14.07.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CONVISA AG | Schwyz | <2004 | 13.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Metallmontage Küssnacht AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005770262, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Metallmontage Küssnacht AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.201.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S.17, Publ. 5726084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser-Vanoli, Stefan, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Elio, von Aarau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1)].
Numero di pubblicazione: 5726084, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Metallmontage Küssnacht AG, in Küssnacht SZ, CH-130.0.009.291-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.1998, S. 212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convisa AG, in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Metallmontage Küssnacht AG, in Küssnacht am Rigi, Seebodenstrasse 28, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.1997.
Zweck:
Betrieb eines Metallbau-, Stahlbau- und Fassadenbau-Montageunternehmens;
kann in den genannten Bereichen produzieren und handeln;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten usw.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Kollektivgesellschaft "Metallmontage Küssnacht, Gisler + Kaiser", in Küssnacht am Rigi, Aktiven und Passiven zum Höchstpreis von Fr.100000 zu übernehmen. Mitteilungen an die Aktionäre durch gewöhnlichen Brief.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitglieder des Verwaltungsrates:
Rolf Gisler, von Altdorf, in Immensee, Gemeinde Küssnacht, Präsident mit Einzelunterschrift;
Stefan Kaiser-Vanoli, von Biberist, in Küssnacht am Rigi, mit Einzelunterschrift.
Revisionsstelle:
Convisa AG, in Schwyz.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.