Informazioni su Merkli Degen Architekten GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Merkli Degen Architekten GmbH
- Merkli Degen Architekten GmbH a Zürich è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Merkli Degen Architekten GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 16.02.2021.
- Merkli Degen Architekten GmbH è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-447.034.712.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Edoardo Guidali, Loner Public Relations.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.051.633-1
IDI/IVA
CHE-447.034.712
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevin AG Audit | Zürich | 13.06.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Merkli Degen Architekten GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005101632, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merkli Degen Architekten GmbH, in Zürich, CHE-447.034.712, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, S.0, Publ. 3576863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merkli, Alain, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 101 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Degen, Ueli, von Zürich und Oberwil (BL), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3576863, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merkli Degen Architekten GmbH, in Zürich, CHE-447.034.712, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252757). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merkli, Rudolf, genannt Ruedi, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merkli, Alain, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 99 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Trevin AG Audit (CHE-101.967.508), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1252757, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merkli Degen Architekten GmbH, in Zürich, CHE-447.034.712, Eierbrechtstrasse 47, 8053 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 200'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Merkli, Rudolf, genannt Ruedi, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Merkli, Alain, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Degen, Ueli, von Zürich und Oberwil BL, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.