Indirizzo
c/o Marcel Meier
Eichenweg 1
3400 Burgdorf
Informazioni su Meier Immobilien Kirchberg AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Meier Immobilien Kirchberg AG
- Meier Immobilien Kirchberg AG a Burgdorf è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Meier Immobilien Kirchberg AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Meier Immobilien Kirchberg AG è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 16.04.2019.
- L’azienda Meier Immobilien Kirchberg AG è iscritta con l’IDI CHE-103.570.725.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.03.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.005.122-7
IDI/IVA
CHE-103.570.725
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Suter Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 26.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Meier Immobilien Kirchberg AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004611481, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Meier Immobilien Kirchberg AG, in Burgdorf, CHE-103.570.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S.5, Publ. 4846662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Helene, von Dagmersellen, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4846662, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Meier Immobilien Kirchberg AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.005.122-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 4, Publ. 4636308).
Statutenänderung:
01.12.2008.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
c/o Marcel Meier, Eichenweg 1, 3400 Burgdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.03.1992: Liegenschaft Kirchberg GB Nr. 1098 der Einzelfirma 'Eugen A. Meier', in Kirchberg, zum Preis von CHF 200'000, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 100'000 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4636308, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Meier Immobilien Kirchberg AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.005.122-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2002, S. 4, Publ. 396044).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marcel, von Dagmersellen, in Burgdorf, Präsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Meier, Eugen, von Dagmersellen, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Helene, von Dagmersellen, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.