Informazioni su Medair Invest in Aid Foundation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Medair Invest in Aid Foundation
- Medair Invest in Aid Foundation è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni e federazioni». La sede si trova a Ecublens VD.
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 21.06.2001.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.329.978.
- AA Elec-contrôles Sàrl, Buvette de la Patinoire - De Benedictis, Culture Mod Sàrl sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Adeola Oluwafeyikemi Akintoye,
Jean-Bernard Patrick Palthey,
Jean-Claude Roger Gottraux,
Anne Christine Reitsema,
Jacques Antoine Demaurex
i più recenti aventi diritto di firma
Adeola Oluwafeyikemi Akintoye,
Jean-Bernard Patrick Palthey,
Jean-Claude Roger Gottraux,
Anne Christine Reitsema,
Jacques Antoine Demaurex
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.2001
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.025.325-9
IDI/IVA
CHE-109.329.978
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La fondation a pour but, en liaison avec l'Association MEDAIR, d'assurer un soutien financier et matériel durable (récolte, gestion et allocation de fonds, administration) aux activités de l'Association et, cas échéant, d'autres organismes poursuivant des buts analogues, afin que celle-ci puisse se vouer de manière prépondérante aux buts humanitaires et de bienfaisance qu'elle s'est fixés et consacrer ses forces à l'accomplissement de ses activités concrètes sur le terrain.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 22.11.2001 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Medair Invest in Aid
- Stiftung Medair Invest in Aid
- Fondazione Medair Invest in Aid
- Fondation MEDAIR-Invest in Aid
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Medair Invest in Aid Foundation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006091948, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Medair Invest in Aid Foundation, à Ecublens (VD), CHE-109.329.978 (FOSC du 21.11.2023, p. 0/1005890379). Erickson Jeffrey Grant n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005890379, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Medair Invest in Aid Foundation, à Ecublens (VD), CHE-109.329.978 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005793940). Beringer Patrick Scott et Jackson James Robert ne sont plus membres du conseil de fondation;
leur signature est radiée. Akintoye Adeola, de Royaume-Uni, à Grays (Royaume-Uni), Gottraux Jean-Claude, de Chavannes-le-Chêne, à Kilchberg (ZH), et Palthey Jean-Bernard, de et à Epalinges sont membres du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005793940, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Medair Invest in Aid Foundation, à Ecublens (VD), CHE-109.329.978 (FOSC du 06.10.2022, p. 0/1005577575). Verboom David Benjamin n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Reitsema Anne Christine, des Pays-Bas, à Lutry, est membre présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.