Indirizzo
c/o Maison Culture Immobilienbau AG
Zofingerstrasse 34
4665 Oftringen
Informazioni su mc Verwaltungen und Konzepte GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu mc Verwaltungen und Konzepte GmbH
- mc Verwaltungen und Konzepte GmbH con sede a Oftringen è attiva. mc Verwaltungen und Konzepte GmbH è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- mc Verwaltungen und Konzepte GmbH è stata costituita nel 31.05.2018.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 21.12.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda mc Verwaltungen und Konzepte GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-261.401.139.
- Oltre all’azienda mc Verwaltungen und Konzepte GmbH sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Maison Culture AG, Maison Culture Immobilienbau AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.05.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oftringen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.444.287-9
IDI/IVA
CHE-261.401.139
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf sowie Verwaltung von Immobilien, Halten von und Handeln mit Sachgegenständen (Inneneinrichtungen, Möbel, etc.), Handel mit Gütern aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Generalunternehmung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: mc Verwaltungen und Konzepte GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005053682, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
mc Verwaltungen und Konzepte GmbH, in Oftringen, CHE-261.401.139, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4269503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Jens, von Luzern, in Sempach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maison Culture AG (CHE-114.952.551), in Oftringen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schenker, Thomas, von Beromünster, in Oftringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 4269503, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
mc Verwaltungen und Konzepte GmbH, in Oftringen, CHE-261.401.139, c/o Maison Culture Immobilienbau AG, Zofingerstrasse 34, 4665 Oftringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2018.
Zweck:
Kauf, Verkauf sowie Verwaltung von Immobilien, Halten von und Handeln mit Sachgegenständen (Inneneinrichtungen, Möbel, etc.), Handel mit Gütern aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Generalunternehmung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermieten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Nielsen, Jens, von Luzern, in Sempach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schenker, Thomas, von Beromünster, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.