Su MARTHA JURIC FAMILIENSTIFTUNG
- La dirigenza è composta di 0 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.03.2018. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Schaan
Ramo economico
nessuna informazione disponibile
Scopo (Lingua originale)
(1) Zweck der Stiftung ist die Erhaltung, Verwaltung, Sicherung und Vermehrung des Stiftungsvermögens; die Verwendung der Erträge und des Vermögens zur Bereitstellung von finanziellen Mittel an bestimmt bezeichnete Stiftungsbegünstigte. , (2) Die Stiftung ist berechtigt, alle Geschäfte zu schliessen und Massnahmen zu setzen, die für die Verfolgung und Verwirklichung des Stiftungszwecks notwendig oder nützlich sind, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, im In- und Ausland Rechtsgeschäfte jeder Art abzuschliessen, Beteiligungen an Gesellschaften oder sonstige Beteiligungspapiere bzw. Finanzinstrumente zu erwerben und zu veräussern, Veranlagungen des liquiden Stiftungsvermögens vorzunehmen sowie Schulden und Haftungen einzugehen, die zur Erhaltung und Verwaltung des Stiftungsvermögens notwendig oder nützlich sind. , (3) Ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe wird nicht betrieben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per MARTHA JURIC FAMILIENSTIFTUNG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20235696, (1)
Handelsregister 28.03.2018, MARTHA JURIC FAMILIENSTIFTUNG, Schaan (FL-0001.033.238-1) Stiftung Erloschene Angaben zur Verwaltung: Bauer, Anita Maria, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20234261, (1)
Handelsregister 16.02.2018, MARTHA JURIC FAMILIENSTIFTUNG, Schaan (FL-0001.033.238-1) Stiftung Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Bauer, Anita Maria, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20181445, (1)
Handelsregister 28/06/2014, MARTHA JURIC FAMILIENSTIFTUNG, Schaan (FL-0001.033.238-1) Stiftung Rechtsnatur neu: Stiftung.
Zweck neu:
(1) Zweck der Stiftung ist die Erhaltung, Verwaltung, Sicherung und Vermehrung des Stiftungsvermögens;
die Verwendung der Erträge und des Vermögens zur Bereitstellung von finanziellen Mittel an bestimmt bezeichnete Stiftungsbegünstigte. , (2) Die Stiftung ist berechtigt, alle Geschäfte zu schliessen und Massnahmen zu setzen, die für die Verfolgung und Verwirklichung des Stiftungszwecks notwendig oder nützlich sind, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, im In- und Ausland Rechtsgeschäfte jeder Art abzuschliessen, Beteiligungen an Gesellschaften oder sonstige Beteiligungspapiere bzw. Finanzinstrumente zu erwerben und zu veräussern, Veranlagungen des liquiden Stiftungsvermögens vorzunehmen sowie Schulden und Haftungen einzugehen, die zur Erhaltung und Verwaltung des Stiftungsvermögens notwendig oder nützlich sind. , (3) Ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe wird nicht betrieben.
Stiftungskapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 10'000'000.--.].Organisation neu: Stiftungsrat bestehend aus mindestens zwei und höchstens fünf Mitgliedern;
Revisionsstelle. Eintragung der am 31.12.1970 hinterlegten Stiftung (ST. 2563) lt. Beschluss des Stiftungsrates vom 13.06.2014.
Allgemeine Vertretungsregelung:
Mitglieder des Stiftungsrates zeichnen kollektiv zu zweien.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Straube, Christian Hermann Wolfgang, StA: Deutschland, Schaan, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hellwege, Harro, StA: Deutschland, 7 Dieburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
von Samson-Himmelstjerna, Alexander, StA: Deutschland, urg 13, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Nuener, Dr.iur. Erek Bertram, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nuener, Dr. iur . Erek Bertram, Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Mätzler, Thomas, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.