Informazioni su Marché associatif Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Marché associatif Sàrl
- Marché associatif Sàrl a Pomy è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Marché associatif Sàrl è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Marché associatif Sàrl fondata il 04.07.2011 è composta da 2 persone.
- Il 22.02.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VD con l’IDI CHE-211.724.126.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.07.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Pomy
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.096.751-8
IDI/IVA
CHE-211.724.126
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de marchandises et de biens, notamment de première nécessité (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marché associatif Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005685066, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marché associatif Sàrl, à Concise, CHE-211.724.126 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés les 17.01.2023 et 14.02.2023. Siège transféré à Pomy.
Nouvelle adresse:
Chemin de Clon 20, 1405 Pomy. L'autre adresse Case postale 65, 1426 Concise, est radiée.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Tétard Florence, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Bühler Walter, maintenant à Meinisberg, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100;
Bühler Walter n'est plus président.
Numero di pubblicazione: BH00-0000009537, Ufficio del registro di commercio Vaud
Rubrique: Avis selon l'ordonnance sur le registre du commerce Sous-rubrique: Sommation selon l'ORC 2021 Date de publication: SHAB 15.12.2022 Numéro de publication: Entité de publication Registre du commerce du canton de Vaud, Rue Grenade 38, 1510 Moudon Sommation suite à des carences dans l'organisation, Marché associatif Sàrl Organisation concernée: Marché associatif Sàrl CHE-211.724.126 c/o: Walter Bühler les Biolles
Point de contact: Registre du commerce du canton de Vaud, Rue Grenade 38, P.O.B. 198
Numero di pubblicazione: 6242470, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Marché associatif Sàrl, à Concise, les Biolles, c/o Walter Bühler, 1426 Concise, CH-550-1096751-8. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
24 juin 2011.
But:
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de marchandises et de biens, notamment de première nécessité (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Autre adresse:
case postale 65, 1426 Concise.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Bühler Walter, d'Hombrechtikon, à Concise, président, et Tétard Florence, de Vallon, à Yverdon-les-Bains, tous deux chacun avec 100 parts de CHF 100. Procuration individuelle est conférée à Borel Philippe, du Val-de-Travers, à Yverdon-les-Bains.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Selon déclaration du 24 juin 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.