Informazioni su Maler Hardegger GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Maler Hardegger GmbH
- Maler Hardegger GmbH ha sede a Flims Dorf, è attiva e opera nel ramo «Verniciatore».
- Maler Hardegger GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.12.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-104.131.587.
- 2 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Züger + Flury AG, Züger + Flury Gartenbau AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.02.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Flims
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.000.629-5
IDI/IVA
CHE-104.131.587
Ramo economico
Verniciatore
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Maler- und Gipserwerkstatt sowie Renovation und Isolation von Gebäudefassaden; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bearth & Partner, Steuerberatung und Treuhand AG | Chur | 14.04.2010 | 19.02.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maler Hardegger GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005368837, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Maler Hardegger GmbH, in Flims, CHE-104.131.587, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardegger, Mario, von Gams, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005064271, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Maler Hardegger GmbH, in Flims, CHE-104.131.587, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardegger-Strobl, Maria Luise, von Gams, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Businger, Gérald, von Chur, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wittnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Businger-Auer, Nadia, von Chur, in Chur, mit Einzelunterschrift;
Hardegger, Mario, von Gams, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004785508, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Maler Hardegger GmbH, in Flims, CHE-104.131.587, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531093).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger, Mario, von Gams, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Flims];
Hardegger-Strobl, Maria Luise, von Gams, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Hardegger-Strobel, Marie Luise, in Flims, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Businger, Gérald, von Wittnau, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.