Informazioni su Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)
- Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz) da Unterägeri opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 26.06.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-109.653.232.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Prof. Dr. Rolf A. Stahel,
Prof. Dr. Peter Theo Buser,
Dr. Hans Aebersold,
Stephan Othmar Kamer,
Gerhard Iten-Fuchs
i più recenti aventi diritto di firma
Prof. Dr. Rolf A. Stahel,
Prof. Dr. Peter Theo Buser,
Dr. Hans Aebersold,
Stephan Othmar Kamer,
Gerhard Iten-Fuchs
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.09.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Unterägeri
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.7.000.557-1
IDI/IVA
CHE-109.653.232
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der anerkannten medizinischen Forschung, wahlweise in den Bereichen Kardiologie, Neurologie, Onkologie oder Psychiatrie, hauptsächlich in der Schweiz, aber auch in Kanada, in den USA sowie im übrigen Ausland.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Revisions - AG | Zug | 22.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Mach-Gaensslen Foundation [Switzerland]
- Fondation Mach-Gaensslen [Suisse]
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067498, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz), in Unterägeri, CHE-109.653.232, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Prof. Dr. Hans Peter, genannt Hanspeter, von Zürich, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Prof. Dr. Rolf A., von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005643170, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz), in Unterägeri, CHE-109.653.232, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501450).
Domizil neu:
Ahornstrasse 20, 6314 Unterägeri.
Numero di pubblicazione: HR02-1005501450, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz), in Unterägeri, CHE-109.653.232, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigo, Dr. Markus, von Zug, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Erich, von Flumenthal, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Dr. Hans, von Oberdiessbach, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buser, Prof. Dr. Peter Theo, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamer, Stephan Othmar, von Zug und Küssnacht (SZ), in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.