Informazioni su Lüpold Reinigungen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lüpold Reinigungen GmbH
- Lüpold Reinigungen GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Biel/Bienne. Lüpold Reinigungen GmbH appartiene al settore «Pulizia di edifici» ed è attualmente attiva.
- Lüpold Reinigungen GmbH ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.06.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Lüpold Reinigungen GmbH.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Kummer Import, Lüpold Holding GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.043.984-2
IDI/IVA
CHE-114.703.812
Ramo economico
Pulizia di edifici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Reinigungsarbeiten aller Art sowie die Vornahme von Hauswartsdiensten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FISTRA AG | Grenchen | 06.11.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Strasser AG | Biel/Bienne | 09.02.2009 | 05.11.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lüpold Reinigungen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005758894, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lüpold Reinigungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.703.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570532).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann-Lüpold, Marc, von Möriken-Wildegg, in Mörigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Lüpold, Marc, in Biel/Bienne].
Numero di pubblicazione: HR02-1005570532, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lüpold Reinigungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.703.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaynar, Onur, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Pietra, Yannick, von Bosco/Gurin, in Nidau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1004491507, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lüpold Reinigungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.703.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüpold, Hans-Jörg, von Möriken-Wildegg, in Ipsach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüpold-Sägesser, Wanda, von Möriken-Wildegg, in Ipsach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Treuhand Strasser AG (CHE-420.369.605), in Biel/Bienne, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüpold Holding GmbH (CHE-236.609.814), in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüpold, Marc, von Möriken-Wildegg, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fistra AG Grenchen (CHE-103.445.178), in Grenchen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.