Informazioni su Ludovic Maurer Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ludovic Maurer Sàrl
- Ludovic Maurer Sàrl con sede a La Chaux-de-Fonds è una Società a garanzia limitata nel ramo «Carpenteria, coprietto e construzione in legno». Ludovic Maurer Sàrl è attiva.
- Ludovic Maurer Sàrl ha una persona nella dirigenza.
- Il 12.09.2017 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Ludovic Maurer Sàrl è iscritta con l’IDI CHE-112.554.205.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.11.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.100.498-2
IDI/IVA
CHE-112.554.205
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de couvertures-charpentes-menuiserie.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ludovic Maurer Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3747857, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Ludovic Maurer Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.554.205 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Division de la part sociale de CHF 59'000 de Maurer Ludovic en 59 parts sociales de CHF 1'000.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.
Communications aux associés:
courrier écrit, télécopie ou courrier électronique. La mention relative aux apports en nature effectués à la constitution est radiée. Statuts modifiés le 18.08.2017. Maurer Henri Louis n'est plus associé;
sa part sociale de CHF 1'000 a été cédée à l'associé Maurer Ludovic, lequel est désormais titulaire de 60 parts sociales de CHF 1'000.
Nouvelle adresse:
Boinod 18a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Numero di pubblicazione: 5589852, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Ludovic Maurer Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, CH-645-4100498-2 (FOSC du 22.11.2006, p. 10/3646808). Selon déclaration du 22.12.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 3646808, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Ludovic Maurer Sàrl, à La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret 30, CH-645-4100498-2. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 09.11.2006.
But:
exploitation d'une entreprise de couvertures-charpentes-menuiserie.
Capital:
CHF 60'000.
Apports en nature:
des remorques, véhicules, outillages et machines selon inventaire du 31.10.2006, pour un montant total de CHF 63'445.70, montant imputé sur le capital à concurrence de CHF 60'000;
l'apporteur restant restant créancier de la société à concurrence de CH 3'445.70.
Associés:
Maurer Ludovic, avec une part sociale de CHF 59'000, et Maurer Henri Louis, avec une part sociale de CHF 1'000, tous deux de Spiez, à La Chaux-de-Fonds.
Gérant:
l'associé Maurer Ludovic avec signature individuelle. L'autre associé n'exerce pas la signature sociale.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.