Informazioni su loft Gastrobetriebe GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu loft Gastrobetriebe GmbH
- loft Gastrobetriebe GmbH con sede a Romanshorn è una Società a garanzia limitata nel ramo «Amministrazione delle aziende gastronomiche». loft Gastrobetriebe GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda loft Gastrobetriebe GmbH fondata il 19.11.2001 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 19.05.2009.
- loft Gastrobetriebe GmbH è iscritta nel cantone TG con l’IDI CHE-109.389.325.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.11.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Romanshorn
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.014.949-4
IDI/IVA
CHE-109.389.325
Ramo economico
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung von Restaurationsbetrieben sowie Handel mit wie auch Import und Export von Waren aller Art, Erwerb von Beteiligungen und Verwaltung von Vermögen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: loft Gastrobetriebe GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5026820, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
loft Gastrobetriebe GmbH, in Romanshorn, CH-440.4.014.949-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2001, S. 10276). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
loft Gastrobetriebe GmbH, in Romanshorn, Führung von Restaurationsbetrieben sowie Handel mit wie auch Import und Export von Waren aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2001, S. 9230).
Statutenänderung:
14.12.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biraghi, Sandro, von Frasco, in Egnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schaub, Martin, von Rünenberg, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinello-Punyabukkana, Pornpimol, von Horriwil, in Romanshorn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Wüthrich-Jud, Edith, von Trub, in Neukirch (Egnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
loft Gastrobetriebe GmbH, in Romanshorn, Amriswilerstrasse 86, 8590 Romanshorn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2001.
Zweck:
Führung von Restaurationsbetrieben sowie Handel mit wie auch Import und Export von Waren aller Art, Erwerb von Beteiligungen und Verwaltung von Vermögen aller Art. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Birahi, Sandro, von Frasco, in Egnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schaub, Martin, von Rünenberg, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.