Informazioni su Lobinvest AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lobinvest AG
- Lobinvest AG è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Zürich.
- Lobinvest AG è stata costituita nel 03.01.1983.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.02.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Lobinvest AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-103.286.075.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.01.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.916.164-4
IDI/IVA
CHE-103.286.075
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | <2004 | 08.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lobinvest AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005101625, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lobinvest AG, in Zürich, CHE-103.286.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberlin, Walter, von Lachen und Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberlin, Gisela, von Lachen und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fiorenza, Cettina, von Kreuzlingen, in Oberrieden, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4102209, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 8'391 vom 28.02.2018 Lobinvest AG, in Zürich, CHE-103.286.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Glarus Nord, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberlin, Gisela, von Lachen und Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Uetikon am See];
Oberlin, Walter, von Lachen und Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Uetikon am See].
Numero di pubblicazione: 4090521, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lobinvest AG, in Uetikon am See, CHE-103.286.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, Publ. 5927428).
Statutenänderung:
19.02.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Winzerstrasse 23, 8049 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberlin, Gisela, von Lachen und Zürich, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oberlin, Walter, von Lachen und Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.