Succursale (1)
Informazioni su LNI Swissgas SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LNI Swissgas SA
- LNI Swissgas SA ha sede a Versoix ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di motori elettrici e generatori».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 27.06.2022.
- L’azienda LNI Swissgas SA è iscritta con l’IDI CHE-112.462.804.
- Oltre all’azienda LNI Swissgas SA sono iscritte 6 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Construction Exotique Sàrl, FITS Sàrl, HY Technologies SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Roberto Salemme,
Valter Gaffo,
Bastiaan Andrea A. Ryckaert,
Daniel Calabrese
i più recenti aventi diritto di firma
Roberto Salemme,
Valter Gaffo,
Bastiaan Andrea A. Ryckaert,
Daniel Calabrese,
Christine Delaveau
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Versoix
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.028.563-3
IDI/IVA
CHE-112.462.804
Ramo economico
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développement, production, transformation, vente et revente de produits, de composants et de fournitures pour la génération de gaz, ainsi qu'exercice de toutes autres activités liées à l'industrie du gaz (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 15.12.2014 | 26.06.2022 | |
AFL Treuhand- und Revisions AG | Zug | 03.08.2005 | 14.12.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LNI Swissgas Ltd
- LNI Swissgas AG
- LNI Schmidlin Ltd
- LNI Schmidlin SA
- LNI Schmidlin AG
- schmidlin-DBS AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LNI Swissgas SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005505774, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
LNI Swissgas SA, à Versoix, CHE-112.462.804 (FOSC du 24.12.2020, p. 0/1005058632). Selon déclaration du 08.06.2022, il est renoncé à un contrôle restreint. BDO AG (CHE-105.952.747) n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005058632, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
LNI Swissgas SA, à Versoix, CHE-112.462.804 (FOSC du 08.10.2020, p. 0/1004996083). Les pouvoirs de Gay Widmer Marysa sont radiés.
Numero di pubblicazione: HR02-1004996083, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
LNI Swissgas SA, à Versoix, CHE-112.462.804 (FOSC du 05.09.2018, p. 0/4449816). Yenni Patrick n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Salemme Roberto, d'Italie, à Milan, I, président, et Gaffo Valter, d'Italie, à Montegrotto Terme, I, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.