Indirizzo
c/o Martin Schneider
Wingert 1
7204 Untervaz
Informazioni su LKG Untervaz, Genossenschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LKG Untervaz, Genossenschaft
- LKG Untervaz, Genossenschaft a Untervaz è una Società cooperativa nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». LKG Untervaz, Genossenschaft è attiva.
- LKG Untervaz, Genossenschaft è stata costituita nel 03.02.1937.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.06.2018.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio GR con l’IDI CHE-107.865.817.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Bruno Krättli,
Martin Schneider,
Daniel Solenthaler,
Adrian Krättli
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.1937
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Untervaz
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.5.000.171-7
IDI/IVA
CHE-107.865.817
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zur Hauptsache Führung von Konsumwarenläden in gemeinsamer Selbsthilfe.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LKG Untervaz
- Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Untervaz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LKG Untervaz, Genossenschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4311671, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
LKG Untervaz, Genossenschaft, in Untervaz, CHE-107.865.817, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, Publ. 6089666).
Domizil neu:
c/o Martin Schneider, Wingert 1, 7204 Untervaz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clopath-Ludwig, Sabina, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Vera, von Arvigo, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiele, Kurt, von Beckenried, in Igis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krättli, Bruno, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6089666, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
LKG Untervaz, Genossenschaft, in Untervaz, CH-350.5.000.171-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 10, Publ. 5333780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedinger, Roland, von Wilchingen, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider-Fuchs, Lydia, von Rüthi SG, in Untervaz, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krättli, Adrian, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Martin, von Rüthi SG, in Untervaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Vera, von Arvigo, in Untervaz, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5333780, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
LKG Untervaz, in Untervaz, CH-350.5.000.171-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2006, S. 7, Publ. 3568958).
Statutenänderung:
5.06.2009.
Firma neu:
LKG Untervaz, Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Haftung: Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Statutarisch umschriebene persönliche und solidarische Haftung bis zum Betrage von CHF 2 000.].
Pflichten:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Beschränkte Nachschusspflicht jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 2 000.].
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 04.05.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lipp-Büchel, Regula Heidi, von Untervaz, in Untervaz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krättli, Adrian, von Untervaz, in Untervaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Solenthaler, Daniel, von Urnäsch, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.