Indirizzo
Walter-Denzler-Strasse 3
8640 Rapperswil SG
Informazioni su Lido Catering GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lido Catering GmbH
- Lido Catering GmbH ha sede a Rapperswil SG ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- La dirigenza dell’azienda Lido Catering GmbH è composta da 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 19.10.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-103.046.045.
Dirigenza (5)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Mayer,
Marcel Eduard Charles Bennet,
Cyrill Gebert,
Markus Bütler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.05.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.048.062-4
IDI/IVA
CHE-103.046.045
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Restaurants und Verpflegungsständen, insbesondere das Restaurant und alle in und um das Eissportstadion liegenden Verpflegungsstände. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG | Rapperswil-Jona | 19.10.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lido Catering GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005864635, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lido Catering GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-103.046.045, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2021, Publ. 1005296558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mengis, Thibaud, von Visp, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Marco, von Egnach, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG (CHE-193.282.619), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005296558, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lido Catering GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-103.046.045, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, Denise, von Freimettigen, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggli, Sandro, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebert, Cyrill, von Eschenbach (SG), in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bennet, Marcel Eduard Charles, von Andermatt, in Lachen SZ (Lachen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005062233, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lido Catering GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-103.046.045, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Timo, von Sirnach, in Aadorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lakers Sport AG (CHE-105.632.946), in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Lakers Sport AG (CH-320.3.048.402-4), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mengis, Thibaud, von Visp, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold, Denise, von Freimettigen, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.