Informazioni su Les Chevaliers Riddes SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Les Chevaliers Riddes SA
- Les Chevaliers Riddes SA con sede a La Tzoumaz è attiva. Les Chevaliers Riddes SA è attiva nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 28.12.2016 e ha una persona nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 10.06.2021.
- L’azienda Les Chevaliers Riddes SA è iscritta con l’IDI CHE-135.329.754.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.12.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riddes
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.009.153-9
IDI/IVA
CHE-135.329.754
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Investissement et financement d'affaires immobilières et mobilières, pour autant qu'ils ne soient pas soumis à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Les Chevaliers Holding SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Les Chevaliers Riddes SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005213315, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les Chevaliers Riddes SA, à Riddes, CHE-135.329.754, société anonyme (No. FOSC 207 du 23.10.2020, Publ. 1005007316).
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 1'000 actions au porteur de CHF 100.00]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Numero di pubblicazione: HR02-1005007316, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les Chevaliers Riddes SA, à Riddes, CHE-135.329.754, société anonyme (No. FOSC 209 du 29.10.2019, Publ. 1004747617).
Nouvelle adresse:
Impasse des Eriez 11, 1918 La Tzoumaz.
Numero di pubblicazione: HR02-1004747617, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Les Chevaliers Riddes SA, à Riddes, CHE-135.329.754, société anonyme (No. FOSC 126 du 03.07.2018, Publ. 4332741).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Palmieri, Michele, citoyen italien, à La Tzoumaz (Riddes), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Dingeo, Michele, de Lausanne, à Vevey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.