Informazioni su Lealta Freizügigkeitsstiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lealta Freizügigkeitsstiftung
- Lealta Freizügigkeitsstiftung da Ibach opera nel ramo «Gestione fondi» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Lealta Freizügigkeitsstiftung è composta da 20 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 03.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-115.930.138.
Dirigenza (20)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Stefano Beros,
Donald Ivan Desax,
Josef Dittli,
Beat Stalder
i più recenti aventi diritto di firma
Stefano Beros,
Patricia Müller-Rey,
Gabriele Orazio Castelli,
Hans-Ulrich Robert Halter,
René Gatti
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.08.2010
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.7.016.033-7
IDI/IVA
CHE-115.930.138
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der beruflichen Vorsorge auf dem Wege der kollektiven Verwaltung der ihr anvertrauten Freizügigkeitsguthaben; kann zur Deckung der Risiken Invalidität und Tod einen Versicherungsschutz anbieten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 09.07.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Avanta Group AG | Baar | 31.08.2010 | 08.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lealta Fondazione di libero passaggio
- Lealta Fondation de libre passage
- Lealta Foundation for vested pension benefits
- Liberty Twin Freizügigkeitsstiftung
- Liberty Twin Fondazione di libero passaggio
- Liberty Twin Foundation for vested pension benefits
- Liberty Twin Fondation de libre passage
- Liberty Twin Fondazione di libre passaggio
- ETF Foundation for vested pension benefits
- ETF Fondazione di libero passaggio
- ETF Fondation de libre passage
- ETF Freizügigkeitsstiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lealta Freizügigkeitsstiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006074036, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lealta Freizügigkeitsstiftung, in Schwyz, CHE-115.930.138, Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005951051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegner, Rudolf Hans Stephan, genannt Stephan, von Lachen, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005951051, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lealta Freizügigkeitsstiftung, in Schwyz, CHE-115.930.138, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beros, Stefano, von Melide, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005912437, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Lealta Freizügigkeitsstiftung, in Schwyz, CHE-115.930.138, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frery, Arnaud Robert Paul, französischer Staatsangehöriger, in Ursy, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.