Informazioni su Le Saint-Bernard Orsières Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Le Saint-Bernard Orsières Sàrl
- Le Saint-Bernard Orsières Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche». La sede si trova a Orsières.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 31.05.2018.
- Le Saint-Bernard Orsières Sàrl è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-467.402.730.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.05.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Orsières
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.010.192-7
IDI/IVA
CHE-467.402.730
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un café-restaurant-pizzeria et d'un kiosque, commerce de mets, boissons alcoolisées ou non, alimentation, vente sur place et à l'emporter, tabac, loterie, presse (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Le Saint-Bernard Orsières Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4261591, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Le Saint-Bernard Orsières Sàrl, à Orsières, CHE-467.402.730, société à responsabilité limitée (No. FOSC 86 du 04.05.2018, Publ. 4212663).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cetrangolo, Raffaele, de Nendaz, à Nendaz, associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cincotta, Fabrice, de Orsières, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 90 parts sociales de CHF 100.00];
Gabioud, Graziella, de Orsières, à Orsières, associée, secrétaire (hors-conseil), avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: secrétaire (hors-conseil), associée, avec signature individuelle, pour 90 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4212663, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Le Saint-Bernard Orsières Sàrl, à Orsières, CHE-467.402.730, Rue du Châtelard 20, 1937 Orsières, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.04.2018.
But:
exploitation d'un café-restaurant-pizzeria et d'un kiosque, commerce de mets, boissons alcoolisées ou non, alimentation, vente sur place et à l'emporter, tabac, loterie, presse (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 23.04.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Cincotta, Fabrice, de Orsières, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 90 parts sociales de CHF 100.00;
Cetrangolo, Raffaele, de Nendaz, à Nendaz, associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00;
Gabioud, Graziella, de Orsières, à Orsières, associée, secrétaire (hors-conseil), avec signature individuelle, pour 90 parts sociales de CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.