Indirizzo
c/o Furttal Treuhand AG
Vorderdorfstrasse 40
8112 Otelfingen
Informazioni su LCC Licht GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu LCC Licht GmbH
- LCC Licht GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Otelfingen. LCC Licht GmbH appartiene al settore «Fabbricazione di apparecchiature domestiche» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.02.2000 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 25.03.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-105.422.610.
- Oltre all’azienda LCC Licht GmbH sono iscritte 6 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 8 Palms AG, Bachmann & Gerig AG, Capital & Sicherheit AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.02.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Otelfingen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.021.349-6
IDI/IVA
CHE-105.422.610
Ramo economico
Fabbricazione di apparecchiature domestiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und Handel mit elektrischen Geräten und Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- LED Licht GmbH
- ProTeach GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: LCC Licht GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005435288, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LCC Licht GmbH, in Otelfingen, CHE-105.422.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004459906).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Industriestrasse 19, 8112 Otelfingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Daniel, von Hägglingen, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Heinz, von Otelfingen, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004459906, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LCC Licht GmbH, in Otelfingen, CHE-105.422.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357193).
Statutenänderung:
14.09.2018.
Weitere Adressen:
Industriestrasse 19, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und Handel mit elektrischen Geräten und Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Hans Peter, von Dietikon, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Ernst, von Otelfingen, in Otelfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bräm, Heinz, von Otelfingen, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Geissmann, Daniel, von Hägglingen, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ranasinghe, Thilaka, von Dallenwil, in Neuenkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hirzel, Susanna, von Dietikon, in Schlieren, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3357193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LED Licht GmbH, in Otelfingen, CHE-105.422.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, Publ. 6603836).
Statutenänderung:
09.02.2017.
Firma neu:
LCC Licht GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Hans Peter, von Dietikon, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Urdorf].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.