Informazioni su Lavaux Vinorama SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lavaux Vinorama SA
- Lavaux Vinorama SA con sede a Puidoux è attiva. Lavaux Vinorama SA è attiva nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 01.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Lavaux Vinorama SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.926.743.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philippe Herminjard,
Pierre Monachon,
Blaise Duboux,
Jean-Christophe Butty,
Vincent Chappuis
i più recenti aventi diritto di firma
Philippe Herminjard,
Pierre Monachon,
Blaise Duboux,
Jean-Christophe Butty,
Vincent Chappuis
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Puidoux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.058.396-7
IDI/IVA
CHE-114.926.743
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la promotion du vignoble en terrases de Lavaux, notamment l'exploitation d'un lieu de découverte de la vigne et du vin, la vente de vins et autres produits ainsi que la fourniture de tous services en relation avec la viticulture (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lavaux Vinorama SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005975512, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Lavaux Vinorama SA, à Puidoux, CHE-114.926.743 (FOSC du 06.02.2018, p. 0/4038291). Keller Pierre n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Herminjard Philippe, de Corsier-sur-Vevey, à Vevey, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 4038291, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Lavaux Vinorama SA, à Puidoux, CHE-114.926.743 (FOSC du 01.03.2017, p. 0/3377899). Statuts modifiés le 29 novembre 2017. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement par compensation d'une créance de CHF 50'000.
Numero di pubblicazione: 3377899, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Lavaux Vinorama SA, à Puidoux, CHE-114.926.743, promotion du vignoble en terrases de Lavaux (FOSC du 26.06.2009, p. 32/5094298). Vogel Charles, Baumann Paul, Emery Daniel, Friedli Silvia, Pache Isabelle ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Nouveaux administrateurs Monachon Pierre, de Montanaire, à Rivaz, président, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Chappuis Vincent, Butty Jean-Christophe, de Rueyres-les-Prés, à Puidoux, Duboux Blaise, de et à Bourg-en-Lavaux, tous deux avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.