Indirizzo
c/o Josef Broder
Silbergiessen
7320 Sargans
Informazioni su Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans
- Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans da Sargans opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 01.01.1917.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.03.2013, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans è iscritta con l’IDI CHE-103.871.078.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Josef Albert Broder-Müller,
Daniel Peter,
Kurt Bertsch,
Kurt Karl Grünenfelder,
Anton Markus Broder-Grünenfelder
i più recenti aventi diritto di firma
Josef Albert Broder-Müller,
Kurt Karl Grünenfelder,
Anton Markus Broder-Grünenfelder
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1917
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Sargans
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.006.375-4
IDI/IVA
CHE-103.871.078
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kostengünstiger Maschineneinsatz in gemeinsamer Selbsthilfe und im Interesse ihrer Mitglieder durch den Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, Vermietung derselben sowie Ausführung von Lohnarbeiten. Die Genossenschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7098856, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans, in Sargans, CH-320.5.006.375-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 22.01.2003, S. 11, Publ. 824570).
Statutenänderung:
27.04.2011, 04.04.2012.
Domizil neu:
c/o Josef Broder, Silbergiessen, 7320 Sargans.
Zweck neu:
Kostengünstiger Maschineneinsatz in gemeinsamer Selbsthilfe und im Interesse ihrer Mitglieder durch den Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, Vermietung derselben sowie Ausführung von Lohnarbeiten. Die Genossenschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Mit persönlicher Haftbarkeit].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Bekanntmachungen der Genossenschaft an die Mitglieder haben, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, durch Zirkular zu erfolgen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 19.05.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Karl jun., von Wartau und Sargans, in Sargans, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Donat, von Sargans und Mels, in Sargans, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Josef, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Bruno, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broder, Josef Albert, von Sargans, in Sargans, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Anton Markus, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Kurt Karl, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertsch, Kurt, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Daniel, von Sargans, in Sargans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 824570, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans, in Sargans, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und der beruflichen Tüchtigkeit ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.1998, S. 2051).
Domizil neu:
c/o Karl Müller, Vild 47, 7320 Sargans [behördliche Strassennummerierung].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Sargans, in Sargans, die Genossenschaft bezweckt die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und der beruflichen Tüchtigkeit ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 2.06.1988, S. 2263).
Domizil neu:
c/o Karl Müller, Vild, 7320 Sargans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Hans, von Sargans, in Sargans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Karl, von Sargans, in Sargans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Alfred, von Sargans, in Sargans, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Alois, von Sargans, in Sargans, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Karl jun., von Wartau und Sargans, in Sargans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wartau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grünenfelder, Donat, von Sargans und Mels, in Sargans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Broder, Josef, von Sargans, in Sargans, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Daniel, von Sargans, in Sargans, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Bruno, von Sargans, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.