Informazioni su Landi Oberbüren AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Landi Oberbüren AG
- Landi Oberbüren AG ha sede a Oberbüren ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’azienda Landi Oberbüren AG è composta da 5 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.06.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-107.266.829.
- Be Beauty GmbH, IBG Engineering AG, IBG Inspektion AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Gion Capeder,
Patrick Wirth,
Martin Fürer,
Matthias Krucker,
Thomas Wallner
i più recenti aventi diritto di firma
Gion Capeder,
Patrick Wirth,
Martin Fürer,
Matthias Krucker,
Thomas Wallner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.08.1947
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberbüren
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.006.370-7
IDI/IVA
CHE-107.266.829
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit qualitativ hochwertigen Artikeln des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs sowie eine zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Landi Oberbüren AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006060047, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landi Oberbüren AG, in Oberbüren, CHE-107.266.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Ivo, von Freienbach, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capeder, Gion, von Albula/Alvra, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006048611, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landi Oberbüren AG, in Oberbüren, CHE-107.266.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777934).
Statutenänderung:
27.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit qualitativ hochwertigen Artikeln des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs sowie eine zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005777934, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Landi Oberbüren AG, in Oberbüren, CHE-107.266.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Claudia, von Walenstadt, in Niederwil SG (Oberbüren), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Patrick, von Mörschwil, in Niederbüren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.